Galatasaray tarihinin 18. olağanüstü genel kurulu
Ünal Aysal'ın ayrılık kararı sonrası Sarı-kırmızılı kulüp tarihinde 18. defa olağanüstü seçime gidiyor.
GALATASARAY'DA SEÇİM HEYECANI
Galatasaray Kulübü'nün 34. başkanı olarak 14 Mayıs 2011 tarihinde olağanüstü genel kurulda göreve gelen Ünal Aysal, 3 yıl için seçilen ilk başkan olma özelliği taşımasına karşın, görev süresinin ikinci yılında yeniden kulübü olağanüstü seçimli genel kurula götürerek yönetimini yeniledi. Aysal, üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesinin ardından tekrar olağanüstü kongre kararı alıp, bu kez aday olmadı.
Son 3,5 yıl içinde 3. olağanüstü seçimli genel kuruluna düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, tarihinde de bunu 18. kez tekrarlamış olacak.
Toplamda 98. dönem genel kurulunu düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 1926, 1931, 1932 (3 kez), 1934 (2 kez), 1935, 1939 (3 kez), 1950, 1968, 1975, 2001, 2011 ve 2013 yıllarının ardından 18. kez başkanını olağanüstü seçimli genel kurulda belirleyecek.
ÜNAL AYSAL BIRAKIYOR
Sarı-kırmızılı kulüpte ilk olarak 14 Mayıs 2011 tarihinde başkanlığa seçilen ve 3,5 yıldır bu görevini devam ettiren Ünal Aysal, koltuğunu devredecek.
Aysal'ın yeniden aday olmadığı seçimlerde, Alp Yalman ve Duygun Yarsuvat, kulübün yeni dönemdeki başkanı olabilmek için genel kurul üyelerinin karşısına çıkacak.
REKOR ALİ SAMİ YEN'DE
Sarı-kırmızılı kulübün 109 yıllık tarihinde, şimdiye dek 34 farklı kişi başkanlık yaptı, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda.
Galatasaray'da 1905-1918 tarihleri arasında üst üste 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpte şimdiye dek başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:
1905-18, 1925: Ali Sami Yen
1919-22, 1934: Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52: Yusuf Ziya Öniş
1925: Ali Haydar Şekip
1926: Ahmet Robenson
1927: Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29: Necmettin Sadak
1929-30: Abidin Daver
1930-31, 1933: Ahmet Kara
1931-32: Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34: Ali Haydar Barşal
1933: Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36: Ethem Menemencioğlu
1936-37: Saim Gogen
1937-39, 1944: Sedat Ziya Kantoğlu
1939: Nizan Nuri
1939: Adnan Akıska
1940-42: Tevfik Ali Çınar
1942-43: Osman Dardağan
1944-46: Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68: Suphi Batur
1953, 1962-64: Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62: Refik Selimoğlu
1957-59: Sadık Giz
1969-73, 1975-79: Selahattin Beyazıt
1973-75: Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86: Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90: Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96: Alp Yalman
1996-2001: Faruk Süren
2001-2002: Mehmet Cansun
2002-2008: Özhan Canaydın
2008-2011: Adnan Polat
2011-2014: Ünal Aysal
Galatasaray Kulübü'nün 34. başkanı olarak 14 Mayıs 2011 tarihinde olağanüstü genel kurulda göreve gelen Ünal Aysal, 3 yıl için seçilen ilk başkan olma özelliği taşımasına karşın, görev süresinin ikinci yılında yeniden kulübü olağanüstü seçimli genel kurula götürerek yönetimini yeniledi. Aysal, üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesinin ardından tekrar olağanüstü kongre kararı alıp, bu kez aday olmadı.
Son 3,5 yıl içinde 3. olağanüstü seçimli genel kuruluna düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, tarihinde de bunu 18. kez tekrarlamış olacak.
Toplamda 98. dönem genel kurulunu düzenleyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, 1926, 1931, 1932 (3 kez), 1934 (2 kez), 1935, 1939 (3 kez), 1950, 1968, 1975, 2001, 2011 ve 2013 yıllarının ardından 18. kez başkanını olağanüstü seçimli genel kurulda belirleyecek.
ÜNAL AYSAL BIRAKIYOR
Sarı-kırmızılı kulüpte ilk olarak 14 Mayıs 2011 tarihinde başkanlığa seçilen ve 3,5 yıldır bu görevini devam ettiren Ünal Aysal, koltuğunu devredecek.
Aysal'ın yeniden aday olmadığı seçimlerde, Alp Yalman ve Duygun Yarsuvat, kulübün yeni dönemdeki başkanı olabilmek için genel kurul üyelerinin karşısına çıkacak.
REKOR ALİ SAMİ YEN'DE
Sarı-kırmızılı kulübün 109 yıllık tarihinde, şimdiye dek 34 farklı kişi başkanlık yaptı, kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, en uzun süre bu görevde kalan isim konumunda.
Galatasaray'da 1905-1918 tarihleri arasında üst üste 13 yıl süreyle başkanlık görevini üstlenen Ali Sami Yen, 1925 yılında 1 yıl daha bu görevi yaparak sarı-kırmızılı kulüpte toplam 14 yıl başkanlık görevini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpte şimdiye dek başkanlık yapan kişiler ve görev dönemleri şöyle:
1905-18, 1925: Ali Sami Yen
1919-22, 1934: Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52: Yusuf Ziya Öniş
1925: Ali Haydar Şekip
1926: Ahmet Robenson
1927: Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29: Necmettin Sadak
1929-30: Abidin Daver
1930-31, 1933: Ahmet Kara
1931-32: Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34: Ali Haydar Barşal
1933: Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36: Ethem Menemencioğlu
1936-37: Saim Gogen
1937-39, 1944: Sedat Ziya Kantoğlu
1939: Nizan Nuri
1939: Adnan Akıska
1940-42: Tevfik Ali Çınar
1942-43: Osman Dardağan
1944-46: Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68: Suphi Batur
1953, 1962-64: Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62: Refik Selimoğlu
1957-59: Sadık Giz
1969-73, 1975-79: Selahattin Beyazıt
1973-75: Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86: Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90: Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96: Alp Yalman
1996-2001: Faruk Süren
2001-2002: Mehmet Cansun
2002-2008: Özhan Canaydın
2008-2011: Adnan Polat
2011-2014: Ünal Aysal
Yorumlar